Persone
Persone che compongono la struttura
Sara Donati
Presidente del Consiglio Comunale
Cessato il 11/10/2021
Sara Donati
Mario Erbetta
Consigliere Comunale
Cessato il 11/10/2021
Mario Erbetta
Oscar Fabbri
Consigliere Comunale - Surrogato il 22/07/2021
Cessato il 11/10/2021
Oscar Fabbri
Davide Frisoni
Consigliere Comunale
Cessato il 11/10/2021
Davide Frisoni
Davide Manfroni
Consigliere comunale - Cessato per dimissioni il 12/07/2021
Davide Manfroni
Filippo Zilli
Consigliere comunale
Cessato il 15/09/2023
Filippo Zilli
Michele Lari
Consigliere Comunale
Cessato il 26/03/2024
Michele Lari